Matemática

Aritmética mental


Iniciantes Tweet Compartilhar, distribuir
Exercício matemático "Cálculo mental" criado por flovis com o gerador de teste: crie seu próprio teste! (Mais aulas e exercícios sobre flovis)
Veja as estatísticas de sucesso deste teste de matemática (matemática)

Entre no clube para salvar seu resultado.

25 x 122 x 4 =

349 – 104 =

1783 – 995 =

20 x 42 x 5 =

665 + 128 + 72 =

15 x 10 x 3 =

479 – 98 =

19 + 121 + 61 =

10 x 19 x 10 =

758 – 102 =


<input type = "hidden" name = "print" value = "
25 x 122 x 4 = ______________________________
349-104 = ______________________________
1783 – 995 = ______________________________
20 x 42 x 5 = ______________________________
665 +128 +72 = ______________________________
15 x 10 x 3 = ______________________________
479-98 = ______________________________
19 + 121 + 61 = ______________________________
10 x 19 x 10 = ______________________________
758-102 = ______________________________ "/><input type = "hidden" name = "print answers" value = "
1) 12200
2) 245
3) 788
4) 4200
5) 865
6) 450
7) 381
8) 201
9) 1900
10) 656 "/>



Source link

Artigos relacionados

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
Fechar